Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Christina Sussi Nørager | 17.05.2010 | |
Knud-Henning Simonsen | 17.05.2010 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Christina Sussi Nørager | 17.05.2010 | 30.04.2019 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Knud-Henning Simonsen | 17.05.2010 | 29.04.2019 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KS Vagt ApS (CVR 43358979) | NORMAL | 30.09.2022 | 100,00% | 100,00% |