Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 4, 5400 Bogense (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-19 tilføjes Direktion: Martin Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og konsulentvirksomhed, at eje aktier og anparter i andre selskaber og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Legale ejere: Martin Nielsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2010-05-19 tilføjes Navne: MARTIN NIELSEN, BOGENSE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-05-19 tilføjes Reelle ejere: Martin Nielsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2010-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-05-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Stiftere: Martin Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Vedtægter: 2010-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-20)
Den 2010-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)