Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOTEL KIRSTINE.DK ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2012-07-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOTEL KIRSTINE 2 ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@hotelkirstine.dk (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 tilføjes Direktion: Henrik Green (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt passiv investering i værdipapirer, ejendommme o.lign. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Legale ejere: Henrik Green (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2010-05-18 tilføjes Navne: H. GREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-06-21)
Den 2010-05-18 tilføjes Reelle ejere: Henrik Green (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2010-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-05-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Vedtægter: 2010-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-21)
Den 2010-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)