Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 tilføjes Navne: M.K.D A/S (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 fjernes Navne: DAHL WULF A/S (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 tilføjes Vedtægter: 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2010-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: M.K.G ApS. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niverødvej 22, 2990 Nivå (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgsvej 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgsvej 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Niverødvej 22, 2990 Nivå (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 tilføjes Hjemmeside: www.dahlwulf.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@dahlwulf.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-12 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@nicolaswulf.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-15 tilføjes Bestyrelse: Casper Jens Wulf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 fjernes Bestyrelse: Benedikte Dahl Wulf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Legale ejere: NICCA Invest ApS (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-09-14 fjernes Legale ejere: Nicolas Dahl Wulf (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-09-14 tilføjes Reelle ejere: Casper Jens Wulf (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niverødvej 22, 2990 Nivå (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 505, 3. th., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2013-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-02-04 tilføjes Bestyrelse: Benedikte Dahl Wulf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2013-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter og investere selskabets midler, herunder investere i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Navne: DAHL WULF A/S (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2013-02-03 fjernes Navne: WULF HOLDING ApS (offentliggjort 2010-05-19)
Den 2013-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Vedtægter: 2013-02-04 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2013-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-02-11)
Den 2013-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-19)
Den 2012-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 505, 3. th., 3050 Humlebæk (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 75, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@nicolaswulf.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2010-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 75, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-12 tilføjes Direktion: Nicolas Dahl Wulf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-05-19)
Den 2010-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Legale ejere: Nicolas Dahl Wulf (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2010-05-12 tilføjes Navne: WULF HOLDING ApS (offentliggjort 2010-05-19)
Den 2010-05-12 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Dahl Wulf (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2010-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Stiftere: Nicolas Dahl Wulf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-19)
Den 2010-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)