Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: I.H.Mundts Vej 22, 2830 Virum (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Bibranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-15 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: fromcap@gmail.com (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Legale ejere: Martin From (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Navne: FROM CAPITAL ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Reelle ejere: Martin From (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Stiftere: Martin From (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2017-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-15 fjernes Bestyrelse: Martin From (formand) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-15 fjernes Direktion: Martin From (adm. dir) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i diverse projekter med profit som hoved formål. (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2012-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2012-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2012-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Martin From (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2012-11-05 tilføjes Vedtægter: 2012-11-05 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: I.H.Mundts Vej 22, 2830 Virum (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 151, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: fromcap@gmail.com (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 151, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-15 tilføjes Bestyrelse: Martin From (formand) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2010-05-15 tilføjes Bibranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Direktion: Martin From (adm. dir) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2010-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-15 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-15 tilføjes Legale ejere: Martin From (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Navne: FROM CAPITAL ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Reelle ejere: Martin From (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Stiftere: Martin From (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2010-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-22)