Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Direktion: Mads Heinrich Roepstorff (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2010-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: LEASE 1 ApS. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Erhverv af 01.04.2023 ApS. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Projekt af 01.04.2023 ApS. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MAKT ApS. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAKT ApS. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Erhverv af 01.04.2023 ApS. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2020-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Projekt af 01.04.2023 ApS. (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Projekt af 01.04.2023 ApS. (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2024-08-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 fjernes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korinthvej 2, 2300 København S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Korinthvej 2, 2300 København S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-26 tilføjes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2016-08-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2015-03-11 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-06-18 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-06-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2012-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og investering af frie midler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2012-11-09 tilføjes Vedtægter: 2012-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korinthvej 2, 2300 København S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2012-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 54, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mads.roepstorff@danbolig.dk (offentliggjort 2012-01-31)
Den 2011-06-01 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 54, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-17 tilføjes Direktion: Mads Heinrich Roepstorff (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2010-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Legale ejere: Mads Heinrich Roepstorff (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-05-17 tilføjes Navne: HEINRICH ROEPSTORFF HOLDING ApS (offentliggjort 2010-05-19)
Den 2010-05-17 tilføjes Reelle ejere: Mads Heinrich Roepstorff (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-05-17 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Stiftere: Mads Heinrich Roepstorff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-19)
Den 2010-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)