Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 7, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Binavne: SORENTOS ApS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-17 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Navne: A.S.A.C.A.K. ApS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Stiftere: Atasun Karademir (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2016-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Direktion: Saban Karademir (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2014-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2014-03-10 tilføjes Vedtægter: 2014-03-10 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2014-03-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 7, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Binavne: SORENTOS ApS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Direktion: Saban Karademir (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2010-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-17 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Navne: A.S.A.C.A.K. ApS (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Stiftere: Atasun Karademir (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)