Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: kirsten@virocker.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-12 fjernes Navne: VIROCKER.DK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Stiftere: Martin Vagn Andersson Loran, Knud Bjerre, Kirsten Hansen, Karsten Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Direktion: Kirsten Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-28 tilføjes Direktion: Kirsten Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand og arrangere koncerter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kirsten@virocker.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-28 tilføjes Navne: VIROCKER.DK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Stiftere: Martin Vagn Andersson Loran, Knud Bjerre, Kirsten Hansen, Karsten Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Vedtægter: 2010-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)