Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 21, 3. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-27 tilføjes Legale ejere: John Chi Yuen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-27 fjernes Legale ejere: Goalwick Holdings Limited (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-27 tilføjes Reelle ejere: John Chi Yuen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-27 fjernes Reelle ejere: John Chi Yuen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Legale ejere: Goalwick Holdings Limited, Flemming Himmelstrup (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2013-02-21 tilføjes Reelle ejere: John Chi Yuen (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2013-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Vedtægter: 2013-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 18, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falen 21, 3. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr (offentliggjort 2010-07-19)
Den 2010-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@danmeter.dk (offentliggjort 2010-07-19)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falen 21, 3. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 tilføjes Direktion: Flemming Himmelstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Navne: DANMETER ApS (offentliggjort 2010-06-18)
Den 2010-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-05-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Stiftere: Goalwick Holdings Limited (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-18)
Den 2010-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)