Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse |
Den 2019-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 1. 2., 1401 København K (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-31 fjernes Interessenter: Jytte Ryde Hansen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: jytte.ryde@ryde-consulting.dk (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: Ryde Consulting (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 1. 2., 1401 København K (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Interessenter: Jytte Ryde Hansen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jytte.ryde@ryde-consulting.dk (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Navne: Ryde Consulting (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbakken 23, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 fjernes Interessenter: Jytte Ryde Hansen (offentliggjort 2010-06-21)
Den 2010-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: jryde@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 fjernes Navne: Ryde Nielsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbakken 23, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Interessenter: Jytte Ryde Hansen (offentliggjort 2010-06-21)
Den 2009-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jryde@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Navne: Ryde Nielsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)