Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Richard Ledborg Hansen | 25.06.2024 | direktør |
Steffen Burmeister Michelsen | 01.01.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katrine Ledborg Cocciolone | 01.11.2014 | 01.01.2023 | adm. dir |
Richard Ledborg Hansen | 12.05.2010 | 01.11.2014 | adm. dir |