Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nemanja Stankovic | 07.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Finderup | 28.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Fendinge Olsen | 28.03.2023 | formand |
Lars Winther Jensen | 11.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Thøgersen | 12.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Fendinge Olsen | 11.10.2022 | 27.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Finderup | 12.05.2010 | 27.03.2023 | formand |
Kaj Ove Madsen | 12.05.2010 | 11.10.2022 | bestyrelsesmedlem |