Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2010-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: App Creator ApS. (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: App Creator ApS. (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2016-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: RP Erhverv ApS. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RP Erhverv ApS. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Innovations Gruppen ApS. (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2018-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MØLHOLM KAPITAL ApS. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Container Living Holding ApS. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2015-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-03-05 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et eller flere driftsselskaber og dermed beslægtet virksomhed, eftser direktionens skøn. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-17 tilføjes Vedtægter: 2015-02-17 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-27 tilføjes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2012-06-27 fjernes Revisor: Holm Hansen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-11-28 tilføjes Revisor: Holm Hansen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-11-28 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Sørensensvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2011-02-03)
Den 2011-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 58, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-10 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-10-15)
Den 2010-06-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-09 tilføjes Direktion: Brian Gade (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-09 fjernes Direktion: Malene Gade (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 58, st. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 tilføjes Direktion: Malene Gade (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-11 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Legale ejere: Malene Gade (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2010-05-11 tilføjes Navne: GADE HOLDING VEJLE ApS (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-05-11 tilføjes Reelle ejere: Malene Gade (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2010-05-11 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Stiftere: Malene Gade (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)