Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 4, 1437 København K (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Direktion: Jan Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: Jan Søndergaard (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Navne: KHR JS ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Reelle ejere: Jan Søndergaard (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KHR Architecture A/S. (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2022-07-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2021-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-03-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-03-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 4, 1437 København K (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2016-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 4, 1437 København K (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-06-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-06-21 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 4, 1437 København K (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 4, 1437 København K (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Søndergaard (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2013-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for en aktie i KHR Arkitekter A/S samt at besidde aktier og anparter og foretage investering og finansiering i øvrigt efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2013-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 580.000,00 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2013-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2013-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2013-12-29 tilføjes Vedtægter: 2013-12-29 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2011-10-20 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 4, 1437 København K (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2010-05-05 tilføjes Direktion: Jan Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2010-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2010-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2010-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Legale ejere: Jan Søndergaard (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2010-05-05 tilføjes Navne: KHR JS ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2010-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2010-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2010-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2010-05-05 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)