Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-16 fjernes Kontaktoplysninger: vb@bouet-byg.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-16 fjernes Navne: FB HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 fjernes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 fjernes Stiftere: Katerina Levinzon Belko-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-07 fjernes Direktion: Viktor Belko (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-21 tilføjes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-21 fjernes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 tilføjes Direktion: Viktor Belko (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i FBSB ApS samt investering i hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: vb@bouet-byg.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 tilføjes Navne: FB HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Stiftere: Katerina Levinzon Belko-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Vedtægter: 2010-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)