Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Binavne | Navne | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 fjernes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 tilføjes Binavne: lifepal Aps (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-04 tilføjes Navne: Praktiserende læge Bo Jakobsen Aps (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-03 fjernes Navne: LIFEPAL ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-04 tilføjes Vedtægter: 2019-06-04 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-05 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondheimparken 50, 5400 Bogense (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 32, 5400 Bogense (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 32, 5400 Bogense (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondheimparken 50, 5400 Bogense (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og drift af IT-baserede værktøjer og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 tilføjes Navne: LIFEPAL ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2013-10-17 fjernes Navne: WEI-CON ApS (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2013-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 tilføjes Vedtægter: 2013-10-18 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2012-09-15 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2012-09-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondheimparken 50, 5400 Bogense (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2010-05-05 tilføjes Binavne: WEI-CON ApS, WEI-CARE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Direktion: Bo Henrik Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Legale ejere: WEI-CON HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2010-05-05 tilføjes Navne: WEI-CON ApS (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-05-05 tilføjes Reelle ejere: Bo Henrik Jakobsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Stiftere: WEI-CON HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)