Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Tegningsregel | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 tilføjes Binavne: MYSTORM ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Formål: Selskabet formål er at udøve rådgivning og konsulentvirksomhed indenfor rekrutterings - og Outplacement services og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: Colit1 ApS, 2ndround Holding ApS, Mystorm Holding ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Navne: Think About People ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Kragelund, Christopher Mortimer Fjalland Liebman, Jens Lernø Storm (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Vedtægter: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2014-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BUREAUET af 26. august 2019 ApS. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2015-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: GROWWWER ApS. (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2018-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Zeuthen Storm P/S. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2023-04-30 fjernes Binavne: Think About People ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-30 fjernes Legale ejere: Mystorm Holding ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Navne: MYSTORM ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Jens Lernø Storm (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 tilføjes Legale ejere: Mystorm Holding ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-04-06 fjernes Legale ejere: Jens Lernø Storm (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Binavne: Think About People ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 27, 1259 København K (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 27, 1259 København K (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 27, 1259 København K (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 48, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 48, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 27, 1259 København K (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Binavne: Storm og Co. ApS (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed vedrørende informationsteknologi samt investeringsvirksomhed, herunder at være holdingselskab for et eller flere selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2018-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 27, 1259 København K (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2018-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 48, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@mystorm.dk (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: jens@stormco.io (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 48, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandjægervej 62, 2791 Dragør (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-07-02 tilføjes Hjemmeside: stormco.io (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@stormco.io (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandjægervej 62, 2791 Dragør (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2016-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 39, 2840 Holte (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder at være holdingselskab for et eller flere selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2014-11-19 tilføjes Navne: MYSTORM ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2014-11-18 fjernes Navne: JENS STORM HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Vedtægter: 2014-11-19 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2014-11-19 fjernes Binavne: MYSTORM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-05-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2011-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 39, 2840 Holte (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2010-05-10 tilføjes Binavne: MYSTORM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Direktion: Jens Lernø Storm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2010-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Legale ejere: Jens Lernø Storm (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2010-05-10 tilføjes Navne: JENS STORM HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2010-05-10 tilføjes Reelle ejere: Jens Lernø Storm (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2010-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Stiftere: Jens Lernø Storm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-10)
Den 2010-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)