Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Blovstrød Teglværksvej 3, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-29 fjernes Navne: LÖVGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-29 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Stiftere: Håkan Fredrik Lövgren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 fjernes Direktion: Håkan Fredrik Lövgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blovstrød Teglværksvej 3, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Direktion: Håkan Fredrik Lövgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde ejendomme, aktier, anparter eller lignende investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Navne: LÖVGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Stiftere: Håkan Fredrik Lövgren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Vedtægter: 2010-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)