Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Optik Skælskør ApS. (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønhave Parkvej 82, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2011-03-22)
Den 2011-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Karrebækstræde 6, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karrebækstræde 6, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-23 tilføjes Direktion: Stine Vejleskov Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andet selskab samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Legale ejere: Stine Vejleskov Ditlevsen (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2010-04-23 tilføjes Navne: VEJLESKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2010-05-07)
Den 2010-04-23 tilføjes Reelle ejere: Stine Vejleskov Ditlevsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2010-04-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-04-23 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Vedtægter: 2010-04-23 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-07)
Den 2010-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)