Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Aabylundvænget 14, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-05 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Navne: BENIVA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Stiftere: Bethina Levi Chanelle Vangsted (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-26 fjernes Direktion: Niels Vangsted (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-03-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2011-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 tilføjes Direktion: Niels Vangsted (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-15 fjernes Direktion: Bethina Levi Chanelle Vangsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 tilføjes Direktion: Bethina Levi Chanelle Vangsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-13 fjernes Direktion: Niels Vangsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aabylundvænget 14, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Direktion: Niels Vangsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel, herunder handel med finansielle instrumenter og fast ejendom, med henblik på formueforvaltning samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-05 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Navne: BENIVA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-05-05 tilføjes Stiftere: Bethina Levi Chanelle Vangsted (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-05-05 tilføjes Vedtægter: 2010-05-05 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)