Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: middsol@gmail.com (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: middsol@forum.dk (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Solcenter og dermed i øvrigt beslægtede varegrupper og virksomheder, samt investeringsmuligheder mod betaling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 tilføjes Vedtægter: 2014-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 fjernes Bestyrelse: Helena Vingum Rambrand (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 35, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Helena Vingum Rambrand (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Direktion: Martin Klausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2010-05-05)
Den 2010-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: middsol@forum.dk (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2010-04-20 tilføjes Legale ejere: Allan Holst Rasmussen, Martin Klausen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-04-20 tilføjes Navne: MIDDSOL ApS (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2010-04-20 tilføjes Reelle ejere: Allan Holst Rasmussen, Martin Klausen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Stiftere: Martin Klausen, Helena Vingum Rambrand, Allan Holst Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2010-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)