Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 17, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-03 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-31 fjernes Navne: XPQ41 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-31 fjernes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-31 fjernes Stiftere: Mogens Haugaard Thomsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-19 fjernes Direktion: Mogens Haugaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 17, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvangen 11, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-01-14 tilføjes Navne: XPQ41 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 fjernes Navne: MVMJ HOLDING ApS (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2011-01-14 tilføjes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-01-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-01-14 tilføjes Vedtægter: 2011-01-14 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvangen 11, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 tilføjes Direktion: Mogens Haugaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-05-03 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Navne: MVMJ HOLDING ApS (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2010-05-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Stiftere: Mogens Haugaard Thomsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)