Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-02 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Fuglsøhøj ApS. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2018-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Alti ApS. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Hedegaard Hansen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-11-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolemagervej 6, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-26 tilføjes Direktion: Jørgen Hedegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2010-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Legale ejere: Jørgen Hedegaard Hansen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-04-26 tilføjes Navne: HEDEGAARD HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2010-06-18)
Den 2010-04-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-04-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2010-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Vedtægter: 2010-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-06-18)
Den 2010-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)