Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skaglen 9, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Direktion: Morten Ammitzbøll-Nis Atzen (direktion) (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-28 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: Bent Pedersen, Morten Ammitzbøll-Nis Atzen (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Navne: AP BYG & MONTAGE ApS (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Reelle ejere: Bent Pedersen, Morten Ammitzbøll-Nis Atzen (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Stiftere: Morten Ammitzbøll-Nis Atzen, Bent Pedersen (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2017-05-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-05-05 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2015-12-03 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-30 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skaglen 9, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Direktion: Morten Ammitzbøll-Nis Atzen (direktion) (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygge- og montagevirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-28 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Legale ejere: Bent Pedersen, Morten Ammitzbøll-Nis Atzen (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Navne: AP BYG & MONTAGE ApS (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Reelle ejere: Bent Pedersen, Morten Ammitzbøll-Nis Atzen (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2010-04-28 tilføjes Stiftere: Morten Ammitzbøll-Nis Atzen, Bent Pedersen (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Vedtægter: 2010-04-28 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-30)