Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Trærup | 24.11.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Egsdal | 16.09.2022 | 07.03.2024 | direktør |
Steen Egsdal | 29.04.2010 | 24.11.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Bonfils | 09.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Bering Jensen | 30.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Schou | 30.12.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Sørensen | 30.12.2019 | 07.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Enghoff-Poulsen | 09.01.2017 | 30.12.2019 | formand |
Steen Egsdal | 24.11.2015 | 07.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Kristian Gravgaard | 24.11.2015 | 30.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bering Jensen | 24.11.2015 | 09.01.2017 | formand |