Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarstorvet 1, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-29 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Navne: RESTAURANT DE MITI ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Stiftere: Taner Akbulut (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2014-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Direktion: Taner Akbulut (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-12-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarstorvet 1, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Direktion: Taner Akbulut (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-29 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Navne: RESTAURANT DE MITI ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-04-29 tilføjes Stiftere: Taner Akbulut (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-04-29 tilføjes Vedtægter: 2010-04-29 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)