Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Allingkærvej 13, 8963 Auning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-09 fjernes Bestyrelse: Bodil Buck (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-09 fjernes Direktion: Brynjulf Johan Vethe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: jvconsulting@mail.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-09 fjernes Navne: BJ & PARTNERS S.M.B.A (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allingkærvej 13, 8963 Auning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianslundvej 4, 8950 Ørsted (offentliggjort 2011-09-02)
Den 2013-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: jvconsulting@mail.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianslundvej 4, 8950 Ørsted (offentliggjort 2011-09-02)
Den 2011-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredekærs Vænge 81, 2635 Ishøj (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2011-05-15 tilføjes Bestyrelse: Bodil Buck (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-15 tilføjes Direktion: Brynjulf Johan Vethe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-15 fjernes Direktion: Droplaug Hafstein Svavarsdottir (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at a) yde konsulentbistand og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed overfor små og mellemstore virksomheder indenfor EU´s grænser b) udarbejde og implementere strategier og beslutningsvedtag for virksomheder inden for EU´s grænser c) bistå med udarbejdelse af organisationsmæssige og operationelle strukturer i virksomheder inden for EU´s grænser samt implementering af samme d) bistå og rådgive virksomheder indenfor EU´s grænser med optimering af forretningsgange og derigennem at opnå forbedret bundlinie e) på konsulentbasis at bistå kommuner, private og offentlige institutioner med optimering af indsatsen og gennemføring af tiltag der kan fremme den private og offentlige beskæftigelse i Danmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-15 tilføjes Navne: BJ & PARTNERS S.M.B.A (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-14 fjernes Navne: MADKASSEN RESTAURANTER S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-15 tilføjes Vedtægter: 2011-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-07-11 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2010-05-06)
Den 2010-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredekærs Vænge 81, 2635 Ishøj (offentliggjort 2010-06-07)
Den 2010-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 59, 1051 København K (offentliggjort 2010-04-29)
Den 2010-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 59, 1051 København K (offentliggjort 2010-04-29)
Den 2010-04-01 tilføjes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Direktion: Droplaug Hafstein Svavarsdottir (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2010-05-06)
Den 2010-04-01 tilføjes Navne: MADKASSEN RESTAURANTER S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)