Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-12-04 fjernes Direktion: Martin Høyrup Klysner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-12-04 fjernes Navne: KLYSNER ApS (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-12-04 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Stiftere: Martin Høyrup Klysner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2010-04-29 tilføjes Direktion: Martin Høyrup Klysner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive 7-Eleven forretning på franchisebasis. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Navne: KLYSNER ApS (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2010-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Stiftere: Martin Høyrup Klysner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Vedtægter: 2010-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)