Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NÆSBY MALERFIRMA A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havtornvænget 3, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-28 tilføjes Direktion: Jesper Sagen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et eller flere driftsselskaber og dermed beslægtet virksomhed, efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Legale ejere: Jesper Sagen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-04-28 tilføjes Navne: SAGEN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-04-29)
Den 2010-04-28 tilføjes Reelle ejere: Jesper Sagen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-04-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Stiftere: Jesper Sagen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Vedtægter: 2010-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-04-29)
Den 2010-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)