Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørumnedrevej 31, 2765 Smørum (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-27 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: Michael@schultzvvs.dk (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Navne: SCHULTZ VVS ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Stiftere: SCHULTZ VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 fjernes Direktion: Henrik Uldall Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørumnedrevej 31, 2765 Smørum (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Råbrovej 19, 2765 Smørum (offentliggjort 2011-09-22)
Den 2013-05-01 tilføjes Direktion: Henrik Uldall Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-05-01 fjernes Direktion: Kirsten Lis Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-09 fjernes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-10 tilføjes Direktion: Kirsten Lis Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-10 fjernes Direktion: Michael Buck Kesby (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råbrovej 19, 2765 Smørum (offentliggjort 2011-09-22)
Den 2011-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkandehaven 150, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: Michael@schultzvvs.dk (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-23 tilføjes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkandehaven 150, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-27 tilføjes Direktion: Michael Buck Kesby (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive VVS-virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-27 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Navne: SCHULTZ VVS ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 tilføjes Stiftere: SCHULTZ VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Vedtægter: 2010-04-27 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2010-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)