Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernvej 1, 6900 Skjern (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-01-30 fjernes Direktion: Lennard Robert Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-01-30 fjernes Navne: LARS MORTENSEN SKJERN ApS (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-01-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Stiftere: Karsten Vendelbo Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-28 tilføjes Direktion: Lennard Robert Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 fjernes Direktion: Karsten Vendelbo Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-17 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernvej 1, 6900 Skjern (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2010-04-16 tilføjes Direktion: Karsten Vendelbo Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning samt lignende efter ledelsens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2010-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Navne: LARS MORTENSEN SKJERN ApS (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2010-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Stiftere: Karsten Vendelbo Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Vedtægter: 2010-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)