Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Revisor | ||||
Tegningsregel | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vorgodvej 34, 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Binavne: Kjehr & Hougaard VVS ApS, Hougaard VVS ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Direktion: Annette Pia Poulsen Kjehr (direktør) (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-16 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: ak@kjehr.com (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Legale ejere: KJEHR INVEST ApS, TC VIBERUP ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Navne: TK Håndværk ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Reelle ejere: Annette Pia Poulsen Kjehr (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Stiftere: KJEHR INVEST ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-08-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorgodvej 34, 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2022-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ak@kjehr.com (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vorgodvej 34, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: ak@Kjehr.dk (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2021-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-11-03 fjernes Revisor: Goliveyourlife ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-29 tilføjes Revisor: Goliveyourlife ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2021-10-29 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Binavne: Kjehr & Hougaard VVS ApS, Hougaard VVS ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-08-31 fjernes Binavne: Kjehr & Hougaard VVS A/S, Hougaard VVS A/S (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-08-28 tilføjes Navne: TK Håndværk ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-08-27 fjernes Navne: TK Håndværk A/S (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-08-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-28 fjernes Bestyrelse: Flemming Eibye (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorgodvej 34, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedekærvej 33, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ak@Kjehr.dk (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-01-30 tilføjes Reelle ejere: Annette Pia Poulsen Kjehr (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-01-30 fjernes Reelle ejere: Tommy Kjehr (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-01-29 fjernes Reelle ejere: Annette Pia Poulsen Kjehr (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-01-09 tilføjes Bestyrelse: Annette Pia Poulsen Kjehr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-01-09 fjernes Bestyrelse: Tommy Kjehr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-09 tilføjes Direktion: Annette Pia Poulsen Kjehr (direktør) (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-01-09 fjernes Direktion: Tommy Kjehr (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-01 tilføjes Navne: TK Håndværk A/S (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-12-01 tilføjes Vedtægter: 2019-12-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-12-01 fjernes Binavne: TK HÅNDVÆRK A/S (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-30 fjernes Navne: TOMMY KJEHR VVS & KLOAK A/S (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-27 tilføjes Binavne: Hougaard VVS A/S (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2017-06-26 fjernes Binavne: Haugaard VVS A/S (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-29 tilføjes Binavne: Haugaard VVS A/S, Kjehr & Hougaard VVS A/S (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2016-09-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-20 tilføjes Bestyrelse: Tonny Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-20 fjernes Bestyrelse: Bente Kjehr Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-01 tilføjes Legale ejere: KJEHR INVEST ApS, TC VIBERUP ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2012-04-01 tilføjes Reelle ejere: Annette Pia Poulsen Kjehr, Tommy Kjehr (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedekærvej 33, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2012-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnbaksvej 23, 2770 Kastrup (offentliggjort 2010-08-20)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnbaksvej 23, 2770 Kastrup (offentliggjort 2010-08-20)
Den 2010-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Oxford Allé 17, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre rådgivning, håndværksarbejde, udlejningsvirksomhed, handel med fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2010-08-20 tilføjes Navne: TOMMY KJEHR VVS & KLOAK A/S (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2010-08-19 fjernes Navne: TK HÅNDVÆRK A/S (offentliggjort 2010-04-16)
Den 2010-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2010-08-20 tilføjes Vedtægter: 2010-08-20 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-20 tilføjes Bestyrelse: Bente Kjehr Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-20 fjernes Bestyrelse: Annette Pia Poulsen Kjehr (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-16 tilføjes Bestyrelse: Annette Pia Poulsen Kjehr (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oxford Allé 17, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Binavne: TK HÅNDVÆRK A/S (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2010-04-16 tilføjes Direktion: Tommy Kjehr (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2010-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-16 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2010-04-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2010-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2010-04-16 tilføjes Navne: TK HÅNDVÆRK A/S (offentliggjort 2010-04-16)
Den 2010-04-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2010-04-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2010-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2010-04-16 tilføjes Stiftere: KJEHR INVEST ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-12)