Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2022-12-28 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: larstjensen@hotmail.com (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blæsingevej 7, 4270 Høng (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Interessenter: Per Claus Jensen, Lars Troels Jensen (offentliggjort 2010-05-17)
Den 2010-06-01 tilføjes Navne: PL AGRO I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Reelle ejere: Per Claus Jensen, Lars Troels Jensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)