Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus René Møller | 05.09.2005 | 30.11.2008 | direktion |
Allan Jensen Vestergaard | 31.12.2002 | 05.09.2005 | direktion |
Erik Hans-Peter Nielsen | 01.09.2002 | 31.12.2002 | adm. dir |
Poul Erik Tofte | 30.05.2001 | 31.12.2002 | direktion |
Jens Maaløe | 09.03.1998 | 28.06.2002 | adm. dir |
Jørn Kildegaard Andersen | 01.07.1971 | 09.03.1998 | direktion |
Ernst Johan Hede | 01.07.1971 | 28.03.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Thomassen | 05.09.2005 | 30.11.2008 | bestyrelse |
Per Asmund Christensen | 05.09.2005 | 30.11.2008 | formand |
Henrik Tonsgaard Heideby | 20.06.2004 | 05.09.2005 | næstformand |
Agner Nørgaard Mark | 28.08.2003 | 05.09.2005 | bestyrelse |
Kåre Bo Stolt | 31.12.2002 | 30.11.2008 | bestyrelse |
Povl Christian Lütken Frigast | 31.12.2002 | 05.09.2005 | bestyrelse |
Kaj Juul-Pedersen | 31.12.2002 | 05.09.2005 | formand |
Majbritt Holløse Sundberg | 27.05.2002 | 26.01.2005 | personlig_suppleant |
Kimm Sander | 27.05.2002 | 26.01.2005 | personlig_suppleant |
Jens Peter Due Olsen | 27.05.2002 | 31.12.2002 | bestyrelse |
Jørn Kildegaard Andersen | 07.05.2002 | 31.12.2002 | formand |
Tania Amochaev | 23.08.2001 | 31.12.2002 | bestyrelse |
Mogens Christian Hugo | 08.07.2001 | 31.12.2002 | næstformand |
Finn Junge-Jensen | 30.05.2001 | 31.12.2002 | bestyrelse |
Jens Maaløe | 30.05.2001 | 28.08.2002 | bestyrelse |
Elvar Vinum | 30.05.2001 | 07.05.2002 | formand |
Heidi Senderovitz | 07.11.2000 | 26.01.2005 | bestyrelse |
Hans Kenneth Lund | 12.01.1999 | 26.01.2005 | bestyrelse |
Henrik Thøgesen Rasmussen | 12.01.1999 | 24.05.2002 | personlig_suppleant |
Flemming Gøttsche | 12.01.1999 | 07.11.2000 | bestyrelse |
Heidi Senderovitz | 12.01.1999 | 07.11.2000 | personlig_suppleant |
Jørgen Lindegaard | 09.03.1998 | 30.05.2001 | formand |
Poul Erik Tofte | 01.07.1971 | 30.05.2001 | bestyrelse |
Thomas Frederik Duer | 01.07.1971 | 01.10.1997 | formand |
Klaus Irner | 01.07.1971 | 02.01.1995 | næstformand |
Peder Børge Vermehren Poulsen | 01.07.1971 | 28.03.1994 | bestyrelse |
Flemming Gøttsche | 01.07.1971 | 28.03.1994 | bestyrelse |
John Hansen | 01.07.1971 | 28.03.1994 | bestyrelse |
Helle Persson | 01.07.1971 | 28.03.1994 | personlig_suppleant |
Bent Julius Hjarbo | 01.07.1971 | 28.03.1994 | personlig_suppleant |
Carsten Bøje Andersen | 01.07.1971 | 31.05.1990 | personlig_suppleant |
Anders Raasted | 01.07.1971 | 31.05.1990 | personlig_suppleant |
Rene Tang Jespersen | 01.07.1971 | 13.06.1988 | formand |