Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Bach | 11.11.2016 | 17.04.2023 | direktør |
Ryan Boddum Andersen | 27.09.2012 | 11.11.2016 | direktør |
Rene Søgaard Larsen | 16.04.2010 | 17.04.2023 | direktør |
Ryan Boddum Andersen | 15.04.2010 | 01.01.2012 | direktør |
Jesper Bach | 15.04.2010 | 16.04.2010 | direktør |