Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-07-12 sletter virksomheden Ejerskaber: RFP 2011 ApS. (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-26 tilføjes Legale ejere: Morten Ebbeskov Jankovic (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2016-10-25 fjernes Legale ejere: Morten Ebbeskov Jankovic (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-06-07 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-23 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering, investering, køb/salg/udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Vej 1, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-08-31)
Den 2010-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 34, 4. tv., 1402 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 34, 4. tv., 1402 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 tilføjes Direktion: Morten Ebbeskov Jankovic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2010-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Legale ejere: Morten Ebbeskov Jankovic (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2010-04-13 tilføjes Navne: CHRISTIANSBRO INVEST ApS (offentliggjort 2010-04-15)
Den 2010-04-13 tilføjes Reelle ejere: Morten Ebbeskov Jankovic (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2010-04-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2010-04-13 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Stiftere: Morten Ebbeskov Jankovic (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-04-15)
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)