Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: RTC TRANSPORT A/S. (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: RTC TRANSPORT A/S. (offentliggjort 2022-01-29)
Den 2022-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RTC TRANSPORT A/S. (offentliggjort 2022-01-29)
Den 2023-06-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 21, 9. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornekrogen 80, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2010-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornekrogen 80, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2010-04-15 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-04-15 tilføjes Direktion: Peter Andersen Røddik (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje ejerandele i andre selskaber samt at yde konsulentbistand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Navne: PETER ANDERSEN RØDDIK HOLDING ApS (offentliggjort 2010-04-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Andersen Røddik (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2010-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-04-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2010-04-15 tilføjes Stiftere: Peter Andersen Røddik (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Vedtægter: 2010-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-04-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Legale ejere: Peter Andersen Røddik (offentliggjort 2015-06-24)