Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Kvolbæk Poulsen | 08.01.2018 | 27.06.2023 | adm. dir |
Mogens Poul Zinck | 31.03.2016 | 08.01.2018 | direktør |
Brian Fauerholm Christensen | 31.03.2010 | 31.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Lennart Sørensen | 08.01.2018 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders René Jensen | 08.01.2018 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Burkal | 08.01.2018 | 27.06.2023 | formand |
Merete Schlüter | 14.11.2016 | 08.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Sussie Zinck | 14.11.2016 | 08.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poul Zinck | 31.03.2016 | 08.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 31.03.2016 | 08.01.2018 | formand |
Brian Fauerholm Christensen | 31.03.2010 | 14.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 31.03.2010 | 30.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poul Zinck | 31.03.2010 | 30.03.2016 | formand |