Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-27 fjernes Bestyrelse: Morten Ellermann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-27 fjernes Direktion: Morten Ellermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-27 fjernes Navne: OCC INNOVATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Stiftere: MORTEN ELLERMANN HOLDING ApS, MILTONPEOPLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-14 fjernes Bestyrelse: Lars Ib (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Ib (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Direktion: Morten Ellermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor kommunikation, konceptudvikling, IT og marketing flermedialt og hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Navne: OCC INNOVATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Stiftere: MORTEN ELLERMANN HOLDING ApS, MILTONPEOPLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Vedtægter: 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)