Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Havskov Berthelsen | 16.10.2021 | 10.03.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Bjarne Sørensen | 16.10.2021 | 01.03.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Bjarne Sørensen | 01.09.2015 | 15.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Alfred Magnus Bartholin | 11.12.2013 | 31.08.2015 | 100,00% | 100,00 % |