Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegårdsvej 20, 8361 Hasselager (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-13 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-10-10 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Legale ejere: Hamid Sabri Karim (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Navne: BABYLONHUSET ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Reelle ejere: Hamid Sabri Karim (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Stiftere: Hamid Sabri Karim (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2021-01-30 Statstidende Dekret
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 fjernes Direktion: Hamid Sabri Karim (direktør) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-10-10 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-10-28 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-12-20 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-10 tilføjes Direktion: Hamid Sabri Karim (direktør) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Hamid Sabri Karim (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegårdsvej 20, 8361 Hasselager (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2013-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 32, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af selskabslokaler/festlokaler og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2012-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2012-02-01 tilføjes Vedtægter: 2012-02-01 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2011-12-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-12-20 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2011-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2011-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Direktion: Hamid Sabri Karim (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 tilføjes Direktion: Hamid Sabri Karim (adm. dir) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2011-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.181,00 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2011-03-01 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2010-05-20)
Den 2010-04-15 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2010-05-20)
Den 2010-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 32, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 tilføjes Direktion: Hamid Sabri Karim (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-13 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Legale ejere: Hamid Sabri Karim (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Navne: BABYLONHUSET ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Reelle ejere: Hamid Sabri Karim (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Stiftere: Hamid Sabri Karim (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)