Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 fjernes Legale ejere: Tine Lykke Jensen (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2010-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Arkitekt Jacob Jensen ApS. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApS. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysestøbervej 3, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysestøbervej 3, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-09-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysestøbervej 3, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Borlevvej 32, 6040 Egtved (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Lykke Jensen, Aase Merete Jensen (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Lykke Jensen, Aase Merete Jensen (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Aase Merete Jensen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Aase Merete Jensen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-19 tilføjes Legale ejere: Aase Merete Jensen, Tine Lykke Jensen, Kaare Lykke Lauridsen, Dorthe Merete Lykke Jensen, Emil Ellegaard Jensen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2014-12-19 tilføjes Reelle ejere: Aase Merete Jensen (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2013-12-20 tilføjes Direktion: Jacob Lykke Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-20 fjernes Direktion: Aase Merete Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslæg-tet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Vedtægter: 2013-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Direktion: Aase Merete Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-08 fjernes Direktion: Jacob Lykke Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-30 fjernes Bestyrelse: Jacob Lykke Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-23 fjernes Bestyrelse: Tine Lykke Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borlevvej 32, 6040 Egtved (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2010-04-06 tilføjes Bestyrelse: Tine Lykke Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-06 tilføjes Direktion: Jacob Lykke Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2010-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Navne: BORLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2010-04-12)
Den 2010-04-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Stiftere: Tine Lykke Jensen, Kaare Lykke Lauridsen, Emil Ellegaard Jensen, Dorthe Merete Lykke Jensen, Aase Merete Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-04-12)
Den 2010-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)