Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Volden 18, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-08 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: hb@crosseyes.dk (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Navne: CROSSEYES KLOSTERGADE ApS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Stiftere: sjmce holding og finans ApS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Direktion: Henrik Winther Buhl (direktion) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Volden 18, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2015-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 68, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hb@crosseyes.dk (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: info@crosseyes.dk (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-17 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2014-06-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: Søren Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 68, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2011-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Graven 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@crosseyes.dk (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-12 tilføjes Direktion: Henrik Winther Buhl (direktion) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2010-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailforretning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2010-07-12 tilføjes Vedtægter: 2010-07-12 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Graven 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 tilføjes Direktion: Søren Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-08 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Navne: CROSSEYES KLOSTERGADE ApS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 tilføjes Stiftere: sjmce holding og finans ApS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2010-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)