Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 7, 1259 København K (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Legale ejere: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Navne: FN-BYEN P/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Stiftere: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-08 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-17 fjernes Bestyrelse: Jens Kramer Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-17 fjernes Direktion: Jens Ove Krusaa (direktion) (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-07-15 tilføjes Legale ejere: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, udleje og at videresælge ejendomme på Marmormolen, København og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2013-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 90.750.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2013-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2013-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af bestyrelsesformanden i forening med komplementaren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2013-03-27 tilføjes Vedtægter: 2013-03-27 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2012-12-16 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2010-05-10)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 7, 1259 København K (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Bestyrelse: Jens Kramer Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2010-03-31 tilføjes Direktion: Jens Ove Krusaa (direktion) (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2010-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2010-05-10)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Navne: FN-BYEN P/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Stiftere: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2010-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-20)