Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Steffen Sielemann (direktion) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-07 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: steffen@sielemanns.dk (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: SIELEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Navne: SIELEMANN BYG ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Reelle ejere: Steffen Sielemann (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Stiftere: Steffen Sielemann (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: steffen@sielemanns.dk (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-06-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-06 tilføjes Legale ejere: SIELEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2014-01-06 tilføjes Reelle ejere: Steffen Sielemann (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2014-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse, køb og salg af fast ejendom samt investering i selskaber, der driver opførelse, køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2014-01-02 tilføjes Navne: SIELEMANN BYG ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2014-01-01 fjernes Navne: SIELEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2014-01-02 tilføjes Vedtægter: 2014-01-02 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-09-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2013-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Direktion: Steffen Sielemann (direktion) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-07 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Navne: SIELEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2010-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2010-04-07 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2010-04-07 tilføjes Stiftere: Steffen Sielemann (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2010-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)