Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 32, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-12 fjernes Navne: BUILD IT FROM SKY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Revisor: KNUD DYSSEMARK H.D REVISIONSCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Stiftere: Marina Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Direktion: Martin James Gorell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 32, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnbakvej 45, 9260 Gistrup (offentliggjort 2010-08-30)
Den 2010-09-23 tilføjes Direktion: Martin James Gorell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Direktion: Johnny Fisker Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er itvirksomhed samt handel og investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Navne: BUILD IT FROM SKY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-22 fjernes Navne: 32833500 ApS (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Vedtægter: 2010-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnbakvej 45, 9260 Gistrup (offentliggjort 2010-08-30)
Den 2010-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 39, 7470 Karup J (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-07-20 tilføjes Direktion: Johnny Fisker Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-20 fjernes Direktion: Liston Baldeo Gangia (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 39, 7470 Karup J (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Hans Gade 30, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-22 tilføjes Navne: 32833500 ApS (offentliggjort 2010-06-22)
Den 2010-06-21 fjernes Navne: F L S INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2010-03-31)
Den 2010-06-16 tilføjes Direktion: Liston Baldeo Gangia (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 fjernes Direktion: Niclas Bavnshøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Direktion: Niclas Bavnshøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Direktion: Liston Baldeo Gangia (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Hans Gade 30, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Direktion: Liston Baldeo Gangia (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Navne: F L S INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2010-03-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Revisor: KNUD DYSSEMARK H.D REVISIONSCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Stiftere: Marina Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)