Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FLADSÅ ELEKTRIKEREN A/S. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myrupvej 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Myrupvej 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2013-01-17 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myrupvej 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2010-03-26 tilføjes Direktion: Carsten Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Legale ejere: Carsten Bonde (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2010-03-26 tilføjes Navne: MCBONDE HOLDING ApS (offentliggjort 2010-03-27)
Den 2010-03-26 tilføjes Reelle ejere: Carsten Bonde (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2010-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-26 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Stiftere: Carsten Bonde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Vedtægter: 2010-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-27)
Den 2010-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)