Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Poulsgaard Jensen | 12.11.2014 | 07.08.2017 | adm. dir |
Per Johannesen Madsen | 16.01.2014 | 07.08.2017 | direktion |
Claus Peter Vitting Nikolajsen | 04.06.2012 | 12.11.2014 | direktion |
Søren Poulsgaard Jensen | 08.03.2012 | 16.01.2014 | direktion |
Steen Wæver | 01.10.2010 | 04.06.2012 | direktion |
Tage Reinert | 24.03.2010 | 08.03.2012 | direktion |
John Steen Mikkelsen | 24.03.2010 | 30.09.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Johannesen Madsen | 03.11.2014 | 07.08.2017 | bestyrelse |
Frans Blach Rossen | 03.11.2014 | 07.08.2017 | formand |
Morten Steen Haure-Petersen | 30.06.2014 | 03.11.2014 | bestyrelse |
Marc Gert Bergstein | 16.01.2014 | 07.08.2017 | bestyrelse |
Søren Poulsgaard Jensen | 16.01.2014 | 03.11.2014 | formand |
Bengt Åke Günther Pihl | 10.01.2012 | 27.04.2012 | bestyrelse |
Steffen Kjeld Thomsen | 19.05.2011 | 16.01.2014 | formand |
Jörg Willi Spanier | 24.03.2010 | 03.12.2013 | bestyrelse |
Tage Reinert | 24.03.2010 | 10.01.2012 | bestyrelse |