Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Navne: WORSØE, VIBORG ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-03 fjernes Navne: WORSØE HOLDING, SKIVE ApS (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Vedtægter: 2013-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Jørgens Vej 18, 2. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-11)
Den 2013-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kielgastvej 17, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: Susanne Møller Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-09 tilføjes Direktion: Birte Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-09 fjernes Direktion: Sven Worsøe Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kielgastvej 17, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-23 tilføjes Direktion: Sven Worsøe Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Legale ejere: Birte Mogensen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2010-03-23 tilføjes Navne: WORSØE HOLDING, SKIVE ApS (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2010-03-23 tilføjes Reelle ejere: Birte Mogensen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2010-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Revisor: Susanne Møller Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Stiftere: Sven Worsøe Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-24)
Den 2010-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)