Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbygårdsvej 46, 3. mf., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-19 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Legale ejere: Henrik Dahl (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Navne: HENRIK DAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Reelle ejere: Henrik Dahl (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Stiftere: Henrik Dahl (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-01-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2020-01-13 fjernes Direktion: Henrik Dahl (direktion) (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2018-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2017-11-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2012-08-24 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbygårdsvej 46, 3. mf., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Direktion: Henrik Dahl (direktion) (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje og besidde aktier og anparter samt dermed anden beslægtet virksomhed der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-19 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2010-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Dahl (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Navne: HENRIK DAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Dahl (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2010-03-19 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Stiftere: Henrik Dahl (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Vedtægter: 2010-03-19 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-18)